Svend Fjeldal Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 1991 (32 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | RØNNEBUSSEN LÆSØ ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1' DKK Rønnerne Afgræsning IVS (Nu: Rønnerne Afgræsning ApS) (2023) |
Største gæld: | 0' DKK RØNNEBUSSEN LÆSØ ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RØNNEBUSSEN LÆSØ ApS (32 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1991 ved RØNNEBUSSEN LÆSØ ApS i rollen som Direktør og Ejer. Svend Fjeldal Jensen erhvervede virksomheden RØNNEBUSSEN LÆSØ ApS d. 16. oktober 1991. Svend har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Direktør og Ejer har Svend nu bestreddet i 26 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor turistkørsel og anden landpassagertransport. Her 26 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
RØNNEBUSSEN LÆSØ ApS
Ejerandel: 100% -
Bigården v/Svend Fjeldal Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rønnerne Afgræsning ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Rønnerne Afgræsning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2016 -
RØNNEBUSSEN LÆSØ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
RØNNEBUSSEN LÆSØ ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2018
Registreringsdato: 24.01.2018 -
RØNNEBUSSEN LÆSØ ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017 -
Rønnerne Afgræsning IVS (Nu: Rønnerne Afgræsning ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2016
Registreringsdato: 01.04.2016
Blå bog (fortsat)
Svend har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
16.10.1991 - 07.12.2017
Ejer
16.10.1991 - Stadig aktiv
Direktør
24.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1' DKK (Rønnerne Afgræsning IVS (Nu: Rønnerne Afgræsning ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (RØNNEBUSSEN LÆSØ ApS).