Tina Wittorff Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tandlæge Tina Wittorff Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 302' DKK TANDLÆGERNE I BREDGADE ApS (Nu: TANDLÆGERNE I AARUP ApS) (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 884' DKK TANDLÆGERNE I BREDGADE ApS (Nu: TANDLÆGERNE I AARUP ApS) (2017) |
Største gæld: | 1.399' DKK TANDLÆGERNE I BREDGADE ApS (Nu: TANDLÆGERNE I AARUP ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Aarup Tandlægerne I/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TANDLÆGERNE I AARUP ApS (15 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2004 ved Tandlæge Tina Wittorff Sørensen (tidligere Tandlæge Tina Witorff Sørensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Tina Wittorff Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Tina i 8 år 10 måneder, før fratrædelsen den 30. november 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen praktiserende tandlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TANDLÆGERNE I AARUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aarup Tandlægerne I/S
Via TANDLÆGERNE I AARUP ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
Aarup Tandlægerne I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2019 -
TANDLÆGERNE I AARUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejby - Hallerne ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Ejby - Hallerne ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024 -
Aarup Tandlægerne I/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2019
Registreringsdato: 07.11.2019 -
Tandlæge Tina Witorff Sørensen (Nu: Tandlæge Tina Wittorff Sørensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2012
Registreringsdato: 30.11.2012
Blå bog (fortsat)
Tina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
07.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.11.2019 - 01.09.2021
Direktør og Reel ejer
07.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - 30.11.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor TANDLÆGERNE I BREDGADE ApS (Nu: TANDLÆGERNE I AARUP ApS) landede et overskud på 302' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 63' DKK (TANDLÆGERNE I BREDGADE ApS (Nu: TANDLÆGERNE I AARUP ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 804' DKK (TANDLÆGERNE I BREDGADE ApS (Nu: TANDLÆGERNE I AARUP ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (Aarup Tandlægerne I/S).
En af de forbindelser som går igen i Tina' netværk er Andreas Stenmann Madsen.