Rune von Moos
Erhvervsaktiv siden: | 25. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZELOT DEVELOPMENT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.375' DKK B-BIKE ApS (2021) |
Største underskud: | -932' DKK FRIBIKESHOP TÅSTRUP ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.257' DKK B-BIKE ApS (2023) |
Største gæld: | 5.285' DKK B-BIKE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos B-BIKE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RVM v/Rune von Moos (18 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1996 ved ZELOT DEVELOPMENT ApS (tidligere FORLAGET ROYAL ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Rune von Moos i 5 år 11 måneder, før stoppet den 4. april 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udgivelse af bøger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RVM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FRIBIKESHOP TÅSTRUP ApS
Via RVM ApS
Direktørposter (2)
-
RVM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2012 -
FRIBIKESHOP TÅSTRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2013
Tidslinje (15)
-
RVM v/Rune von Moos (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
B-BIKE ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.01.2020
Registreringsdato: 23.01.2020 -
B-BIKE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.09.2014
Registreringsdato: 23.09.2014
Blå bog (fortsat)
Rune har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.11.2003 - 28.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
20.12.2012 - 23.01.2020
Direktør
23.09.2014 - 23.01.2020
Ejerandel: 33,32% -
Direktør
12.02.2010 - 10.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Rune von Moos er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RVM ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 459' DKK. Gennem holdingselskabet RVM ApS har Rune derfor også andele i FRIBIKESHOP TÅSTRUP ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Rune von Moos, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor FRIBIKESHOP TÅSTRUP ApS kunne fremvise et overskud på 1.126' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FRIBIKESHOP TÅSTRUP ApS kunne fremvise et underskud på 932' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 381' DKK (B-BIKE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 932' DKK (FRIBIKESHOP TÅSTRUP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.257' DKK (B-BIKE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 186' DKK (FRIBIKESHOP TÅSTRUP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Hans-Henrik Lund.