Tommy Smedegaard Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VILSBÆK MØLLELAUG I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S INDUSTRIPARKEN 2 (21 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 i VILSBÆK MØLLELAUG I/S med titlen som Ejer. Tommy Smedegaard Petersen købte en part af virksomheden d. 28. maj 1999 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Tommy af: Annette Mühring Pedersen, Hans Asger Jacob Larsen, Hans Rasmussen og 174 andre personer. Hvervet som Ejer bestred Tommy i 19 år 1 måned, før fratrædelsen d. 16. juli 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S INDUSTRIPARKEN 2
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (2)
-
Indre Missions Samfund i Birkerød
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.04.2023 -
Gideonitterne i Danmark, afdeling Kbh-N
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 21.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Indre Missions Samfund i Birkerød
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023 -
Gideonitterne i Danmark, afdeling Kbh-N
Tilknyttet som repræsentantDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
VILSBÆK MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.07.2018
Registreringsdato: 16.07.2018
Blå bog (fortsat)
Tommy har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Repræsentant
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
28.05.1999 - 16.07.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
30.04.2003 - 23.11.2017
Ejer
30.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Jes Vinther Jørgensen.