Marianne Kugelmann
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KØGE MANØVREBANE S.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejby Køreskole v/Marianne Kugelmann (20 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1998 hos KØGE MANØVREBANE S.M.B.A. med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Marianne Kugelmann i 5 år 7 måneder, før stoppet d. 28. august 2003.
I dag arbejder virksomheden med køreskoler. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ejby Køreskole v/Marianne Kugelmann
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
KØGE MANØVREBANE S.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 05.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
KØGE MANØVREBANE S.M.B.A. (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2020
Registreringsdato: 05.02.2020 -
KØGE MANØVREBANE S.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2020
Registreringsdato: 04.02.2020 -
KØGE MANØVREBANE S.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2009
Registreringsdato: 23.03.2009
Blå bog (fortsat)
Marianne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.01.1998 - 28.08.2003
Reel ejer
16.10.1999 - 22.03.2020
Bestyrelsesmedlem
23.03.2009 - 04.02.2020
Bestyrelsesmedlem
05.02.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.03.2020 - 20.07.2021
Reel ejer
21.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
02.05.2005 - 19.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 10 måneder fra 2009 til 2020 hos KØGE MANØVREBANE S.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Allan Sandahl Sørensen.