Anders Hebo Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hebo Consult v/Anders Hebo Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 414' DKK LITORAL MEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -218' DKK LITORAL HELLERUP ApS (Nu: DAG 29.06.18 ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.570' DKK LITORAL MEN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.669' DKK LITORAL MEN ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos LITORAL MEN ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hebo Consult v/Anders Hebo Jensen (20 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 i Hebo Consult v/Anders Hebo Jensen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anders Hebo Jensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Anders nu besiddet i 20 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Hebo Consult v/Anders Hebo Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LITORAL ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
LITORAL MEN ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
LITORAL MEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
LITORAL HELLERUP ApS (Nu: DAG 29.06.18 ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.01.2020
Registreringsdato: 27.01.2020 -
ACT Group ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2019
Registreringsdato: 04.04.2019 -
LITORAL HELLERUP ApS (Nu: DAG 29.06.18 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.07.2018
Registreringsdato: 02.07.2018
Blå bog (fortsat)
Anders har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
01.05.2011 - 27.01.2020
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2016 - 04.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
10.03.2013 - 05.02.2018
Ejer
10.03.2013 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
02.02.2004 - 01.05.2017
Ejer
02.02.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor LITORAL MEN ApS fremviste et overskud på 414' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor LITORAL HELLERUP ApS (Nu: DAG 29.06.18 ApS) fremviste et underskud på 218' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 64' DKK (LITORAL MEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.570' DKK (LITORAL MEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 152' DKK (LITORAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Jacob Hveen Jensen.