Jonas Kanding
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | Anton og Nora v/S. Vadsholt (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Camino Nomad ApS (1 år 4 måneder) |
Det hele startede i 2003 ved Anton og Nora v/S. Vadsholt i rollen som Ejer. Jonas Kanding købte en del af virksomheden d. 1. oktober 2003 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Jonas af: Susanne Vadsholt, Thomas Vadsholt og Rikke Skov Kanding. Rollen som Ejer bestred Jonas i 6 måneder, før stoppet den 30. april 2004.
Virksomheden opererede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Camino Nomad ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (5)
-
Camino Nomad ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Camino Nomad ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023 -
Camino Nomad ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
22.05.2023 - 21.08.2024
Ejer
22.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2003 - 30.04.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager