Bjørn Møller Vitting
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Awello (Stifter) |
Største overskud: | 1.045' DKK 24Games ApS (2023) |
Største underskud: | -33' DKK EASYGAMES ApS (2019) |
Største egenkapital: | 3.076' DKK VELTID ApS (2023) |
Største gæld: | 1.638' DKK 24Games ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EASYGAMES ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Awello (20 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2003 ved Awello (tidligere Visu.dk v/Bjørn Vitting Pedersen) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Bjørn Møller Vitting og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Bjørn nu besiddet i 20 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden it-servicevirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Awello
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
VELTID ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EASYGAMES ApS
Via VELTID ApS -
Hawk'n'Bear ApS
Via VELTID ApS -
24Games ApS
Via VELTID ApS
Direktørposter (4)
-
EASYGAMES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2011 -
VELTID ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2014 -
Hawk'n'Bear ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2018 -
24Games ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
24GB ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.07.2023
Registreringsdato: 13.07.2023 -
24GB ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2020
Registreringsdato: 10.11.2020 -
24GAMES IVS (Nu: 24GAMES Invest ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.03.2020
Registreringsdato: 20.03.2020
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.06.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
15.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bjørn Møller Vitting er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VELTID ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.076' DKK. Igennem sit holdingselskab VELTID ApS har Bjørn dermed også ejerandele i EASYGAMES ApS (100%), Hawk'n'Bear ApS (100%) og 24Games ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Bjørn Møller Vitting, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor 24Games ApS fremviste et overskud på 1.045' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor EASYGAMES ApS fremviste et underskud på 33' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.045' DKK (24Games ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (Hawk'n'Bear ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.076' DKK (VELTID ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9' DKK (Hawk'n'Bear ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Mads Vestergaard Mørup.