Else-Marie Balch Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Rie´s Haveservice v/Else-Marie Balch Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 124' DKK KSC IVS (Nu: Balch ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -150' DKK ALFABOX ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 50' DKK KSC IVS (Nu: Balch ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 322' DKK KSC IVS (Nu: Balch ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ALFABOX ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af BALCH HOLDING ApS (10 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2003 hos Rie´s Haveservice v/Else-Marie Balch Sørensen (tidligere Ny Livskvalitet.dk v/Else-Marie Balch Sørensen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Else-Marie Balch Sørensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Else-Marie i 8 år 10 måneder, før stoppet d. 30. juni 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen landskabspleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BALCH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Balch ApS
Via BALCH HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Balch ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2015 -
BALCH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
ALFABOX ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
ALFABOX ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.03.2022
Registreringsdato: 21.03.2022 -
ALFABOX HOLDING ApS (Nu: BALCH HOLDING ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.12.2015
Registreringsdato: 16.12.2015
Blå bog (fortsat)
Else-Marie har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
28.01.2015 - Stadig aktiv
Direktør
29.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.08.2014 - 23.09.2014
Reel ejer
24.09.2015 - 20.03.2022
Direktør
21.03.2022 - 06.12.2022
Reel ejer
21.03.2022 - 11.08.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.08.2014 - 23.09.2015
Direktør
20.08.2014 - Stadig aktiv
Ejer
24.09.2015 - 15.12.2015
Ejer
16.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2003 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Else-Marie Balch Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BALCH HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -40' DKK. Igennem holdingselskabet BALCH HOLDING ApS har Else-Marie derfor også ejerandele i Balch ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Else-Marie Balch Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KSC IVS (Nu: Balch ApS) kunne offentliggøre et overskud på 124' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor ALFABOX ApS kunne offentliggøre et underskud på 150' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Else-Marie' netværk er Ida-Marie Duus Peitersen.