Martin Holmstrøm
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Martin Holmstrøm (Ejer) |
Største overskud: | 101' DKK ClearRock Asset Management ApS (2021) |
Største underskud: | -122' DKK ClearRock Asset Management ApS (2023) |
Største egenkapital: | 110' DKK ClearRock Asset Management ApS (2022) |
Største gæld: | 92' DKK H-Group Holding IVS (Nu: H-Group Holding ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af H-Group Holding ApS (3 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2003 ved Martin Holmstrøm (tidligere ny-mobil.dk I/S) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Claus Dahl Kjær Gundersen at Martin Holmstrøm stiftede Martin Holmstrøm den dag i november 2003. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 10 måneder, før stoppet den 30. september 2004.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med telekommunikationsudstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H-Group Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ClearRock Asset Management ApS
Via H-Group Holding ApS -
Zealand Management Group ApS
Via H-Group Holding ApS -
DKFiber ApS
Via H-Group Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
H-Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2021 -
DKFiber ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2024 -
ClearRock Asset Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
DKFiber ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
H-Group Holding IVS (Nu: H-Group Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.04.2021
Registreringsdato: 06.04.2021 -
ClearRock Asset Management ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.04.2021
Registreringsdato: 06.04.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Direktør og Reel ejer
06.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
06.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.05.2024 - 30.05.2024
Direktør
13.05.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.02.2013 - 23.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Holmstrøm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H-Group Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -14' DKK. Gennem holdingselskabet H-Group Holding ApS har Martin derfor også andele i ClearRock Asset Management ApS (100%), Zealand Management Group ApS (33.34-49.99%) og DKFiber ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Martin Holmstrøm, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ClearRock Asset Management ApS kunne fremvise et overskud på 101' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ClearRock Asset Management ApS kunne fremvise et underskud på 122' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 122' DKK (ClearRock Asset Management ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -12' DKK (ClearRock Asset Management ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14' DKK (H-Group Holding IVS (Nu: H-Group Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Torsten Kristensen.