Margit Egeskov
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Forces of Nature Europe I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.626' DKK MAE Holding ApS (Nu: E.N Consulting ApS) (2020) |
Største underskud: | -225' DKK MAE Holding ApS (Nu: E.N Consulting ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 3.129' DKK EJ SIKKE LEJ A/S (2014) |
Største gæld: | 1.347' DKK MAE Holding ApS (Nu: E.N Consulting ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Egeskov Nursing ApS (Nu: Privat Sygeplejerske ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af E.N Consulting ApS (7 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2003 ved Forces of Nature Europe I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Mads Eger Pedersen at Margit Egeskov stiftede Forces of Nature Europe I/S den dag i oktober 2003. Rollen som Ejer og Stifter havde Margit i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 27. november 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med helsekostprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. november 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E.N Consulting ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Privat Sygeplejerske ApS
Via E.N Consulting ApS -
Clinical Nursing ApS
Via E.N Consulting ApS
Direktørposter (3)
-
E.N Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2017 -
Privat Sygeplejerske ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
Clinical Nursing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (18)
-
Egeskov Nurse & Care (Nu: Egeskov Nursing) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.12.2020
Registreringsdato: 23.12.2020 -
Clinical Nursing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020 -
Egeskov Nursing ApS (Nu: Privat Sygeplejerske ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019
Blå bog (fortsat)
Margit har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
21.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2017 - 23.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
17.08.2010 - 21.02.2017
Ejerandel: 50-66.65%
Margit Egeskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn E.N Consulting ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.390' DKK. Gennem sit holdingselskab E.N Consulting ApS har Margit dermed også andele i Privat Sygeplejerske ApS (100%) og Clinical Nursing ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Margit Egeskov, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MAE Holding ApS (Nu: E.N Consulting ApS) landede et overskud på 2.626' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MAE Holding ApS (Nu: E.N Consulting ApS) landede et underskud på 225' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 856' DKK (MAE Holding ApS (Nu: E.N Consulting ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.390' DKK (MAE Holding ApS (Nu: E.N Consulting ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 262' DKK (Clinical Nursing ApS).