Karsten Sølver Ørum
Havvejen 34, 8950 Ørsted, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | Tempass v/Karsten S Ørum (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tempass v/Karsten S Ørum (21 år) |
Det begyndte for alvor dengang i 2003 ved Tempass v/Karsten S Ørum som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Karsten Sølver Ørum og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Karsten nu besiddet i 21 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen organisering af kongresser, messer og udstillinger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tempass v/Karsten S Ørum
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
OUT-LOOK ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2010
Registreringsdato: 18.01.2010 -
OUT-LOOK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.03.2006
Registreringsdato: 10.03.2006 -
Tempass v/Karsten S Ørum (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2003
Registreringsdato: 01.10.2003
Blå bog (fortsat)
Karsten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.03.2006 - 18.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?