Jørgen Danielsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 1997 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENILCO INVEST ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af ENILCO INVEST ApS (5 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1997 i ENILCO INVEST ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jørgen Danielsen i 5 år 10 måneder, inden stoppet d. 7. november 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fotoforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. januar 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Danfoto Professionel Rammeservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (13)
-
Danfoto Professionel Rammeservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.04.2019
Registreringsdato: 08.04.2019 -
LD TRADING IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.04.2017
Registreringsdato: 27.04.2017 -
LD TRADING IVS
Fratrådt som direktørDato: 08.08.2016
Registreringsdato: 08.08.2016
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
08.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
15.09.2014 - 08.08.2016
Ejer
25.04.2016 - 27.04.2017
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.07.2011 - 26.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2008 - 15.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Dorte Strauss.