Lars Mørkeberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mørkeberg AUT. EL-Installatør v/ Lars Mørkeberg (Ejer) |
Største overskud: | 6.859' DKK STAVNSKÆR ELEKTRIK A/S (2021-22) |
Største underskud: | -983' DKK M. G. BYG A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 11.745' DKK STAVNSKÆR ELEKTRIK A/S (2021-22) |
Største gæld: | 20.350' DKK STAVNSKÆR ELEKTRIK A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 76 årsværk hos STAVNSKÆR ELEKTRIK A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STAVNSKÆR ELEKTRIK A/S (16 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2003 ved Mørkeberg AUT. EL-Installatør v/ Lars Mørkeberg med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lars Mørkeberg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lars i 5 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2008.
Bestyrelsesposter (2)
-
M. G. BYG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2012 -
STAVNSKÆR ELEKTRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
M. G. BYG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2012
Registreringsdato: 14.11.2012 -
JETALARM ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2011
Registreringsdato: 02.05.2011 -
Mørkeberg AUT. EL-Installatør v/ Lars Mørkeberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.07.2008 - 02.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2003 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Mørkeberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved STAVNSKÆR ELEKTRIK A/S der præsenterede et overskud på 6.859' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved M. G. BYG A/S der præsenterede et underskud på 983' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 2 måneder fra 2008 til i dag hos STAVNSKÆR ELEKTRIK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Michael Gotfredsen.