Christoffer Holbæk Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Next Media v/Christoffer Holbæk Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 1.581' DKK GLN DANMARK A/S (Nu: DIGISENSE A/S) (2023) |
Største underskud: | -148' DKK GLN DANMARK A/S (Nu: DIGISENSE A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 2.012' DKK GLN DANMARK A/S (Nu: DIGISENSE A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.033' DKK GLN DANMARK A/S (Nu: DIGISENSE A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos GLN DANMARK A/S (Nu: DIGISENSE A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Next Media v/Christoffer Holbæk Hansen (20 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 hos Next Media v/Christoffer Holbæk Hansen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Christoffer Holbæk Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Christoffer i 20 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTOFFER HOLBÆK HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DIGISENSE A/S
Via CHRISTOFFER HOLBÆK HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DIGISENSE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2009 -
CHRISTOFFER HOLBÆK HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
DIGISENSE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2009
Tidslinje (8)
-
Next Media v/Christoffer Holbæk Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
DIGISENSE A/S (Nu: NEDLUKNINGSSELSKABET AF 31.12.2010A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010 -
DIGISENSE A/S (Nu: NEDLUKNINGSSELSKABET AF 31.12.2010A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2009
Registreringsdato: 01.05.2009
Blå bog (fortsat)
Christoffer har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.03.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
25.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Stifter og Direktør
20.03.2009 - Stadig aktiv
Ejer
21.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.09.2003 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2009 - 31.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GLN DANMARK A/S (Nu: DIGISENSE A/S) kunne offentliggøre et overskud på 1.581' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor GLN DANMARK A/S (Nu: DIGISENSE A/S) kunne offentliggøre et underskud på 148' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.581' DKK (GLN DANMARK A/S (Nu: DIGISENSE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.012' DKK (GLN DANMARK A/S (Nu: DIGISENSE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 966' DKK (CHRISTOFFER HOLBÆK HANSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christoffer' netværk er Henrik Kruse Kristensen.