Aytekin Dalan
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Birkerød Bageri v/Aytekin Dalan (Ejer) |
Største overskud: | 1.636' DKK JAS AF 15.10.2009 ApS (2023) |
Største underskud: | -424' DKK JAS AF 15.10.2009 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.283' DKK AYDA HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.458' DKK JAS AF 15.10.2009 ApS (2020) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos JAS AF 15.10.2009 ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af AYDA HOLDING ApS (17 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2003 hos Birkerød Bageri v/Aytekin Dalan i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Aytekin Dalan der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Aytekin i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 31. maj 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor bagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AYDA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JAS AF 15.10.2009 ApS
Via AYDA HOLDING ApS -
SISO 2015 ApS
Via AYDA HOLDING ApS -
SiSoSe ApS
Via AYDA HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
JAS AF 15.10.2009 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2007 -
SiSoSe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2024 -
SISO 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2020 -
AYDA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
SiSoSe ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.01.2024
Registreringsdato: 28.01.2024 -
AJ2021 ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
AJ2021 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2021
Registreringsdato: 07.07.2021
Blå bog (fortsat)
Aytekin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.01.2024 - Stadig aktiv
Direktør
28.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.10.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
03.10.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
07.07.2021 - 17.05.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JAS AF 15.10.2009 ApS landede et overskud på 1.636' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JAS AF 15.10.2009 ApS landede et underskud på 424' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.636' DKK (JAS AF 15.10.2009 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16' DKK (ASA 2014 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.283' DKK (AYDA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 402' DKK (ASA 2014 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Aytekin' netværk er Jess Pedersen.