Pernille Øbro Prejsler Svanholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Claus Hellberg Jensen/ Pernille Øbro Hansen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Claus Hellberg Jensen/ Pernille Øbro Hansen (9 år 11 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2003 hos Claus Hellberg Jensen/ Pernille Øbro Hansen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Claus Hellberg Svanholm at Pernille Øbro Prejsler Svanholm stiftede Claus Hellberg Jensen/ Pernille Øbro Hansen den dag i juli 2003. Titlen som Ejer og Stifter havde Pernille i 9 år 11 måneder, inden stoppet den 31. maj 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. maj 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
pp service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
pp service (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.04.2018
Registreringsdato: 09.04.2018 -
Claus Hellberg Jensen/ Pernille Øbro Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2013
Registreringsdato: 31.05.2013 -
ODENSE PLAST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2012
Registreringsdato: 11.04.2012
Blå bog (fortsat)
Pernille har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - 31.05.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2007 - 11.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab