Simon Segnitz Brøndum
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | INP Group ApS (Ejer) |
Største overskud: | 890' DKK VICH 7157 ApS (Nu: INP Group ApS) (2021) |
Største underskud: | -724' DKK ØSTFYNS KRAN ApS (2019) |
Største egenkapital: | 5.483' DKK VICH 7157 ApS (Nu: INP Group ApS) (2023) |
Største gæld: | 6.288' DKK VICH 7157 ApS (Nu: INP Group ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ØSTFYNS KRAN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af INP Group ApS (21 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2003 i INP Group ApS (tidligere VICH 7157 ApS) i hvervet som Ejer. Simon Segnitz Brøndum købte sig ind i virksomheden den 12. august 2003 og havde en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Simon af: Sandra Maria Segnitz, Karina Louisa Segnitz Due og Peter Due. Hvervet som Ejer har Simon nu besiddet i 21 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 178' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
INP Group ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
ØSTFYNS KRAN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ØSTFYNS KRAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Kirkegyden 8 ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
VICH 7195 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
Kirkegyden 8 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.04.2019
Registreringsdato: 06.04.2019
Blå bog (fortsat)
Simon har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
12.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
06.04.2019 - 11.03.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
11.09.2003 - 27.03.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2003 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor VICH 7157 ApS (Nu: INP Group ApS) landede et overskud på 890' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ØSTFYNS KRAN ApS landede et underskud på 724' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 178' DKK (VICH 7157 ApS (Nu: INP Group ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 117' DKK (ØSTFYNS KRAN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.483' DKK (VICH 7157 ApS (Nu: INP Group ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -207' DKK (ØSTFYNS KRAN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Sandra Maria Segnitz.