Lauge Borg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Borg IT v/Lauge Borg (Ejer) |
Største overskud: | 953' DKK BORG IT ApS (2015) |
Største underskud: | -139' DKK BORG EJENDOMME ApS (2014) |
Største egenkapital: | 2.473' DKK LAUGE BORG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.381' DKK BORG EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BORG IT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BORG IT ApS (19 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2003 i Borg IT v/Lauge Borg (tidligere Borg IT v/Lauge Borg) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lauge Borg der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lauge i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 19. maj 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LAUGE BORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BORG IT ApS
Via LAUGE BORG HOLDING ApS -
E-SG.cloud ApS
Via LAUGE BORG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
BORG IT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2005 -
E-SG.cloud ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2022 -
LAUGE BORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
E-SG.cloud ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.11.2022
Registreringsdato: 06.11.2022 -
BORG EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.10.2022
Registreringsdato: 28.10.2022 -
BORG EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.10.2007
Registreringsdato: 11.10.2007
Blå bog (fortsat)
Lauge har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
04.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.11.2022 - 27.04.2023
Direktør
06.11.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.04.2023 - 08.11.2023
Reel ejer
09.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
11.10.2007 - 28.10.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - 19.05.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lauge Borg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LAUGE BORG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.473' DKK. Gennem sit holdingselskab LAUGE BORG HOLDING ApS har Lauge dermed også andele i BORG IT ApS (100%) & E-SG.cloud ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lauge Borg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor BORG IT ApS landede et overskud på 953' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor BORG EJENDOMME ApS landede et underskud på 139' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 201' DKK (BORG IT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 66' DKK (E-SG.cloud ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.473' DKK (LAUGE BORG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 43' DKK (E-SG.cloud ApS).