Kent Dambo Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Leasecar v/Kent Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.347' DKK AUTOPORT ApS (2021-22) |
Største underskud: | -134' DKK AUTOPORT ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.235' DKK AUTOPORT HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.309' DKK AUTOPORT ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos AUTOPORT ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af AUTOPORT ApS (20 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2003 hos Leasecar v/Kent Nielsen (tidligere Autoport v/Kent Nielsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kent Dambo Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Kent i 18 år 5 måneder, inden stoppet den 17. februar 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. februar 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AUTOPORT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AUTOPORT ApS
Via AUTOPORT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
AUTOPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2004 -
AUTOPORT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Autoport v/Kent Nielsen (Nu: Leasecar v/Kent Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.02.2022
Registreringsdato: 17.02.2022 -
WIID Sport ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2020
Registreringsdato: 27.04.2020 -
WIID Sport ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2020
Registreringsdato: 27.04.2020
Blå bog (fortsat)
Kent har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
28.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2003 - 17.02.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
05.07.2018 - 27.04.2020
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
01.10.2005 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kent Dambo Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AUTOPORT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.235' DKK. Igennem sit holdingselskab AUTOPORT HOLDING ApS har Kent dermed også ejerandele i AUTOPORT ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Kent Dambo Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor AUTOPORT ApS fremviste et overskud på 1.347' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor AUTOPORT ApS fremviste et underskud på 134' DKK.