Peter Venø Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | VENØ NIELSEN HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.307' DKK TØMRERMESTER PETER VENØ NIELSEN ApS (2020) |
Største underskud: | -135' DKK VENØ NIELSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.510' DKK VENØ NIELSEN HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 4.260' DKK TØMRERMESTER PETER VENØ NIELSEN ApS (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos TØMRERMESTER PETER VENØ NIELSEN ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af TØMRERMESTER PETER VENØ NIELSEN ApS (16 år 4 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1999 i VENØ NIELSEN HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Venø Nielsen i 9 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 6. september 2009.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 986' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VENØ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET PORTHUSVEJ 5 ApS
Via VENØ HOLDING ApS -
TØMRERMESTER PETER VENØ NIELSEN ApS
Via VENØ HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
VENØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2013 -
TØMRERMESTER PETER VENØ NIELSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2008 -
EJENDOMSSELSKABET PORTHUSVEJ 5 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
TØMRERMESTER PETER VENØ NIELSEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2021
Registreringsdato: 13.03.2021 -
DAMP Ejendomsselskab ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.11.2020
Registreringsdato: 12.11.2020 -
DAMP Ejendomsselskab ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.03.2017
Registreringsdato: 08.03.2017
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
08.03.2017 - 30.11.2021
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
15.05.2008 - 13.03.2021
Direktør
15.05.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.10.1999 - 06.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor TØMRERMESTER PETER VENØ NIELSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.307' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor EJENDOMSSELSKABET PORTHUSVEJ 5 ApS kunne offentliggøre et underskud på 53' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 986' DKK (VENØ NIELSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.510' DKK (VENØ NIELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.114' DKK (EJENDOMSSELSKABET PORTHUSVEJ 5 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Morten Lind Iversen.