Sven Jørgen Løcke
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLICKERFREE MULTIMEDIA PRODUCTS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FLICKERFREE MULTIMEDIA PRODUCTS ApS (6 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1988 i FLICKERFREE MULTIMEDIA PRODUCTS ApS (tidligere JAN BRØNDUM ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Sven Jørgen Løcke i 6 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 28. juni 1995.
Virksomhedens branche var dengang indenfor detailhandel med computere og standardsoftware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. oktober 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SLsik
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
SL-IT IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2021
Registreringsdato: 15.02.2021 -
SL-IT IVS
Fratrådt som direktørDato: 13.01.2021
Registreringsdato: 13.01.2021 -
SLsik (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019
Blå bog (fortsat)
Sven har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
01.01.2019 - 15.02.2021
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2002 - 26.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1988 - 28.06.1995
Ejerandel: Intet ejerskab