Nanna Vöge
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | Cornelius & Vöge v/Nanna Vöge (Ejer) |
Største overskud: | 751' DKK CORNELIUS + VÖGE ApS (2022) |
Største underskud: | -111' DKK CORNELIUS INNOVATION ApS (Nu: CORNELIUS + VÖGE GREEN ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 2.640' DKK CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 5.783' DKK CORNELIUS INNOVATION ApS (Nu: CORNELIUS + VÖGE GREEN ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos CORNELIUS + VÖGE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CORNELIUS + VÖGE ApS (19 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2003 hos Cornelius & Vöge v/Nanna Vöge med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Nanna Vöge der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Nanna i 1 år 6 måneder, før stoppet d. 31. marts 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CORNELIUS + VÖGE ApS
Via CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS
Tidslinje (4)
-
CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.10.2008
Registreringsdato: 15.10.2008 -
CORNELIUS + VÖGE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2005
Registreringsdato: 09.05.2005 -
Cornelius & Vöge v/Nanna Vöge (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2005
Registreringsdato: 31.03.2005
Blå bog (fortsat)
Nanna har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
15.10.2008 - 11.05.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør
09.05.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.10.2008 - 31.12.2018
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2003 - 31.03.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nanna Vöge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.640' DKK. Igennem holdingselskabet CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS har Nanna derfor også ejerandele i CORNELIUS + VÖGE ApS (90-99.99%).
Du kan se koncerndiagram for Nanna Vöge, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor CORNELIUS + VÖGE ApS kunne offentliggøre et overskud på 751' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 103' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 393' DKK (CORNELIUS + VÖGE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.640' DKK (CORNELIUS + VÖGE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.908' DKK (CORNELIUS + VÖGE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nanna' netværk er Dan Cornelius Knudsen.