Karsten Pommergaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | Mosede Havnegrill og Ishus ApS (Direktør) |
Største overskud: | 165' DKK K. K. LASTVOGNSSERVICE ApS (Nu: Mosede Havnegrill og Ishus ApS) (2019) |
Største underskud: | -472' DKK K. K. LASTVOGNSSERVICE ApS (Nu: Mosede Havnegrill og Ishus ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 169' DKK K. K. LASTVOGNSSERVICE ApS (Nu: Mosede Havnegrill og Ishus ApS) (2019) |
Største gæld: | 902' DKK K. K. LASTVOGNSSERVICE ApS (Nu: Mosede Havnegrill og Ishus ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos K. K. LASTVOGNSSERVICE ApS (Nu: Mosede Havnegrill og Ishus ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af K Pommergaards Autoservice/ Karsten Pommergaard Hansen (21 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2000 i Mosede Havnegrill og Ishus ApS (tidligere K. K. LASTVOGNSSERVICE ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Karsten Pommergaard Hansen i 2 år, før fratrædelsen d. 26. september 2002.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 kunne vise et overskud på 165' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. januar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K Pommergaards Autoservice/ Karsten Pommergaard Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
K Pommergaards Autoservice/ Karsten Pommergaard Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2003
Registreringsdato: 01.08.2003 -
K. K. LASTVOGNSSERVICE ApS (Nu: Mosede Havnegrill og Ishus ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.09.2002
Registreringsdato: 26.09.2002 -
K. K. LASTVOGNSSERVICE ApS (Nu: Mosede Havnegrill og Ishus ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2000
Registreringsdato: 15.09.2000
Blå bog (fortsat)
Karsten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.09.2000 - 26.09.2002
Ejerandel: Intet ejerskab