Trolle Klitgård Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS STIG JØRGENSEN (Revisor) |
Største overskud: | 1.964' DKK ApS SPKR 4 NR. 1180 (Nu: ApS STIG JØRGENSEN) (2017-18) |
Største underskud: | -1.118' DKK ApS SPKR 4 NR. 1180 (Nu: ApS STIG JØRGENSEN) (2016-17) |
Største egenkapital: | 5.816' DKK ApS SPKR 4 NR. 1180 (Nu: ApS STIG JØRGENSEN) (2022-23) |
Største gæld: | 13.180' DKK ApS SPKR 4 NR. 1180 (Nu: ApS STIG JØRGENSEN) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ApS SPKR 4 NR. 1180 (Nu: ApS STIG JØRGENSEN) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Orkidegården I/S v/Trolle Klitgård Andersen & Dorte Kettel Thomsen (21 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1986 i ApS STIG JØRGENSEN (tidligere ApS SPKR 4 NR. 1180) med titlen som Revisor. Denne rolle bestred Trolle Klitgård Andersen i 11 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 25. februar 1998.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 135' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
TAMENTOR v/Trolle K. Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Orkidegården I/S v/Trolle Klitgård Andersen & Dorte Kettel Thomsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Time2HR I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TAMENTOR v/Trolle K. Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2022
Registreringsdato: 14.09.2022 -
Time2HR I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
TAVISION ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.02.2010
Registreringsdato: 16.02.2010
Blå bog (fortsat)
Trolle har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
16.07.2003 - 16.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
10.05.1986 - 25.02.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Trolle' netværk er Dorte Kettel Thomsen.