Jonas Zacher Nakel
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ToneArt (Ejer) |
Største overskud: | 76' DKK ARBEJDSFÆLLESSKABET PB43 A.M.B.A. (2014) |
Største underskud: | -168' DKK ARBEJDSFÆLLESSKABET PB43 A.M.B.A. (2017) |
Største egenkapital: | 163' DKK ARBEJDSFÆLLESSKABET PB43 A.M.B.A. (2016) |
Største gæld: | 230' DKK ARBEJDSFÆLLESSKABET PB43 A.M.B.A. (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af ToneArt (21 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2003 i ToneArt (tidligere Can you dig it v/Jonas Nakel) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jonas Zacher Nakel og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Jonas nu bestreddet i 21 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ToneArt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Musikforeningen Insula
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Musikforeningen Insula
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.09.2024
Registreringsdato: 26.09.2024 -
Navn ændret fra Jonas Nakel til Jonas Zacher Nakel
Ændrede navnDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
ARBEJDSFÆLLESSKABET PB43 A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2020
Registreringsdato: 30.05.2020
Navnehistorik (2)
-
29.08.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 28.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jonas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2014 - 30.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab