Ricco Høj Alvarez
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ricco Alvarez (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -556.488' DKK Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 565.939' DKK Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS) (2018) |
Største gæld: | 153.488' DKK Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af LA VIDA HOLDING ApS (19 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2003 i Ricco Alvarez (tidligere Boysen & Alvarez v/K Boysen og R H Alvarez) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kenneth Boysen at Ricco Høj Alvarez stiftede Ricco Alvarez den dag i juli 2003. Hvervet som Ejer og Stifter havde Ricco i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel fra postordreforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LA VIDA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LA VIDA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2005
Tidslinje (14)
-
Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.06.2022
Registreringsdato: 16.06.2022 -
Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
CAFE CHR. IX A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 18. MARTS 2009)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2010
Registreringsdato: 29.10.2010
Blå bog (fortsat)
Ricco har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2021 - 16.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2008 - 29.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2007 - 29.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.01.2005 - 10.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS) fremviste et underskud på 960' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 25' DKK (Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 22' DKK (Forenede Hotelservice A/S (Nu: De 5 Stjerners Hotelservice 2022 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -424' DKK (LA VIDA HOLDING ApS).