Bo Svane
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BB Biler I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.048' DKK Drivr Danmark A/S (2022) |
Største underskud: | -11.391' DKK Service DRIVR Mobility Management ApS (Nu: Wayne Cars ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.041' DKK Drivr Danmark A/S (2020) |
Største gæld: | 24.748' DKK Service DRIVR Mobility Management ApS (Nu: Wayne Cars ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos Service DRIVR Mobility Management ApS (Nu: Wayne Cars ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af ESSENS HANDEL ApS (3 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2003 ved BB Biler I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Brian Hansen at Bo Svane stiftede BB Biler I/S den dag i juli 2003. Rollen som Ejer og Stifter havde Bo i , før fratrædelsen den 2. juli 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. juli 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bosvane Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
DRIVR HQ ApS
Via Bosvane Holding ApS -
Drivr Technologies ApS
Via DRIVR HQ ApS -
Drivr Danmark A/S
Via DRIVR HQ ApS -
FUEZZ HQ ApS
Via Bosvane Holding ApS -
FUEZZ Denmark ApS
Via FUEZZ HQ ApS
Direktørposter (5)
-
Bosvane Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
FUEZZ HQ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
FUEZZ Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2023 -
Drivr Technologies ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022 -
Drivr Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
FUEZZ HQ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023 -
FUEZZ Denmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2023 -
Drivr Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2023
Tidslinje (17)
-
Service DRIVR Mobility Management ApS (Nu: Wayne Cars ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
FUEZZ Denmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023 -
FUEZZ Denmark ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
02.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via DRIVR HQ ApS -
Direktør
01.12.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
13.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via DRIVR HQ ApS
Bo Svane er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bosvane Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 32' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet FUEZZ HQ ApS (30%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bo Svane, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Drivr Danmark A/S fremviste et overskud på 2.048' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Service DRIVR Mobility Management ApS (Nu: Wayne Cars ApS) fremviste et underskud på 11.391' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.942' DKK (Service DRIVR Mobility Management ApS (Nu: Wayne Cars ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32' DKK (Bosvane Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23.182' DKK (Service DRIVR Mobility Management ApS (Nu: Wayne Cars ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Haydar Jabbar Shaiwandi.