Martin Peter Kraunsøe
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Christina Wester Priv Børnepasning (Ejer) |
Største overskud: | 12.605' DKK HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS) (2014) |
Største underskud: | -32.349' DKK NCH WEST A/S (Nu: Hotel CO Vesterbro A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 30.911' DKK NCH WEST A/S (Nu: Hotel CO Vesterbro A/S) (2014) |
Største gæld: | 64.110' DKK NCH WEST A/S (Nu: Hotel CO Vesterbro A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos NCH WEST A/S (Nu: Hotel CO Vesterbro A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Martin P. Kraunsøe Holding ApS (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2003 ved Christina Wester Priv Børnepasning med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Christina Wester, Lisa Heidelbach at Martin Peter Kraunsøe stiftede Christina Wester Priv Børnepasning den dag i august 2003. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i , før stoppet den 1. august 2003.
Virksomheden opererede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martin P. Kraunsøe Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Havgaarden Badehotel ApS
Via Martin P. Kraunsøe Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Martin P. Kraunsøe Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2017 -
Havgaarden Badehotel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Havgaarden Badehotel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023 -
HOTEL SØFRYD ApS (Nu: Selskabet af 14. februar 2023 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2023
Registreringsdato: 14.02.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
10.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
31.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.08.2018 - 13.04.2021
Reel ejer
22.08.2018 - 16.07.2024
Bestyrelsesmedlem
20.04.2021 - 22.11.2022
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
29.08.2018 - 13.04.2021
Reel ejer
29.08.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.04.2021 - 14.02.2023
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
31.07.2017 - 31.10.2022
Ejerandel: 33,33%
Martin Peter Kraunsøe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Martin P. Kraunsøe Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.242' DKK. Igennem holdingselskabet Martin P. Kraunsøe Holding ApS har Martin derfor også ejerandele i Havgaarden Badehotel ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Martin Peter Kraunsøe, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Martin P. Kraunsøe Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 530' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor NCH WEST A/S (Nu: Hotel CO Vesterbro A/S) kunne offentliggøre et underskud på 32.349' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.539' DKK (NCH WEST A/S (Nu: Hotel CO Vesterbro A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -1.242' DKK (Martin P. Kraunsøe Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -33.588' DKK (NCH WEST A/S (Nu: Hotel CO Vesterbro A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Anders Kure Thrysøe.