Mette Schmeltz Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Alexander Schleicher Import (Ejer) |
Største overskud: | 39' DKK XEAL FITNESS IVS (Nu: SCHMELTZ FYSIO ApS) (2019) |
Største underskud: | -35' DKK XEAL FITNESS IVS (Nu: SCHMELTZ FYSIO ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 33' DKK XEAL FITNESS IVS (Nu: SCHMELTZ FYSIO ApS) (2021) |
Største gæld: | 73' DKK XEAL FITNESS IVS (Nu: SCHMELTZ FYSIO ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos XEAL FITNESS IVS (Nu: SCHMELTZ FYSIO ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SCHMELTZ FYSIO ApS (9 år 10 måneder) |
Det hele startede i 2003 i Alexander Schleicher Import i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Johnny Reichstein Jensen at Mette Schmeltz Pedersen stiftede Alexander Schleicher Import den dag i juni 2003. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mette i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. august 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen varmeforsyning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. august 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCHMELTZ FYSIO ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SCHMELTZ FYSIO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2014
Repræsentant (1)
-
Biz Jetflying Club
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Biz Jetflying Club
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
Torino FRH 779 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.06.2019
Registreringsdato: 18.06.2019 -
Torino FRH 779 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.03.2019
Registreringsdato: 11.03.2019
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
20.11.2014 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
11.03.2019 - 18.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2003 - 31.08.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor XEAL FITNESS IVS (Nu: SCHMELTZ FYSIO ApS) kunne fremvise et overskud på 39' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor XEAL FITNESS IVS (Nu: SCHMELTZ FYSIO ApS) kunne fremvise et underskud på 35' DKK.