Jesper Bakkegaard Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gartneriet Tenerifa I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jesper Jepsen (13 år 4 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2003 ved Gartneriet Tenerifa I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Lars Bo Kjeldsen at Jesper Bakkegaard Jepsen stiftede Gartneriet Tenerifa I/S den dag i juli 2003. Rollen som Ejer og Stifter havde Jesper i 3 år 7 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen gartnerier. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. februar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jesper Jepsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Jesper Jepsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2011
Registreringsdato: 01.05.2011 -
JESPER JEPSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2009
Registreringsdato: 22.12.2009 -
SINCO DANMARK ApS (Nu: HANDELSSELSKABET AF 19.1.2012 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2007
Registreringsdato: 09.10.2007
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
19.02.2007 - 22.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.02.2007 - 09.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - 28.02.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager