Marcel Schultz Haan
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Haan service (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Haan service (21 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2003 i Haan service (tidligere Cafe Inside v/Marcel Haan) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Marcel Schultz Haan og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Marcel nu besiddet i 21 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen fremstilling af kontor- og butiksmøbler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Haan service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
COOK AGENTS ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.09.2007
Registreringsdato: 15.09.2007 -
COOK AGENTS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.03.2005
Registreringsdato: 29.03.2005 -
Cafe Inside v/Marcel Haan (Nu: Haan service) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2003
Registreringsdato: 01.08.2003
Blå bog (fortsat)
Marcel har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.03.2005 - 15.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab