Mads Melsen Kronborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN (Ejer) |
Største overskud: | 34.826' DKK K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN (2018) |
Største underskud: | -12.184' DKK LINDE WERDELIN A/S (2016) |
Største egenkapital: | 118.471' DKK ADVICE INVEST A/S (Nu: A.I. af 19. februar 2021 ApS) (2016) |
Største gæld: | 57.803' DKK HARTMANNS A/S (Nu: Actief Hartmanns A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 830 årsværk hos HARTMANNS A/S (Nu: Actief Hartmanns A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN (23 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN med titlen som Ejer. Mads Melsen Kronborg købte en part af virksomheden d. 1. december 2000 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Mads af: Peter Erik Teglhus, Lars Kambjerre, John Gath og 6 andre personer. Rollen som Ejer har Mads nu bestreddet i 23 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her 23 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 5.669' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ESBJERG, ANELYSTPARKEN, 2000 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
TORVESTRÆDET 3-10 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Impella Capital & Advisory ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN
Via ESBJERG, ANELYSTPARKEN, 2000 ApS -
K/S TORVESTRÆDET ALLERØD
Via TORVESTRÆDET 3-10 ApS
Direktørposter (1)
-
Impella Capital & Advisory ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2008
Tidslinje (24)
-
CRESCITA Partners F.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
HARTMANNS A/S (Nu: Actief Hartmanns A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
CRESCITA Partners F.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022
Blå bog (fortsat)
Mads har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Reel ejer og Direktør
23.04.2008 - Stadig aktiv
Ejer
06.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.06.2022 - 31.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN kunne offentliggøre et overskud på 34.826' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN kunne offentliggøre et underskud på 5.669' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.379' DKK (HARTMANNS A/S (Nu: Actief Hartmanns A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.669' DKK (K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.289' DKK (HARTMANNS A/S (Nu: Actief Hartmanns A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 60' DKK (AFRICA INNOVATION NETWORK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Jørgen Vieth.