Jesper Hvidt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | jesper with jensen (Ejer) |
Største overskud: | 19' DKK Kontorfællesskabet Vesterbro fmba (2023) |
Største underskud: | -2' DKK Kontorfællesskabet Vesterbro fmba (2020-21) |
Største egenkapital: | 5' DKK Kontorfællesskabet Vesterbro fmba (2023) |
Største gæld: | 130' DKK Kontorfællesskabet Vesterbro fmba (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af jesper with jensen (11 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2013 ved jesper with jensen i hvervet som Ejer. Jesper Hvidt Jensen købte virksomheden jesper with jensen den 1. marts 2013. Jesper har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer har Jesper nu besiddet i 11 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen public relations og kommunikation.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
jesper with jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Kontorfællesskabet Vesterbro fmba
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.08.2024
Tidslinje (4)
-
Kontorfællesskabet Vesterbro fmba
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Kontorfællesskabet Vesterbro fmba (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Kontorfællesskabet Vesterbro fmba (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2020
Registreringsdato: 24.08.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.08.2020 - 21.08.2024
Bestyrelsesmedlem
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Hvidt Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Kontorfællesskabet Vesterbro fmba der præsenterede et overskud på 19' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved Kontorfællesskabet Vesterbro fmba der præsenterede et underskud på 2' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til 2024 hos Kontorfællesskabet Vesterbro fmba.