Kim Thønning Lorentzen
Erhvervsaktiv: | 1. jun. 2003 - 24. jun. 2019 |
Karrieren startede hos: | Lorentzen Søgård Entreprenør Flemløse Maskinstation (Ejer) |
Største overskud: | 8.450' DKK LONICO ApS (Nu: LONICO A/S) (2023) |
Største underskud: | -21' DKK KTL-HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 16.683' DKK LONICO ApS (Nu: LONICO A/S) (2023) |
Største gæld: | 17.964' DKK LONICO ApS (Nu: LONICO A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos LONICO ApS (Nu: LONICO A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lorentzen Søgård Entreprenør Flemløse Maskinstation (21 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2003 i Lorentzen Søgård Entreprenør Flemløse Maskinstation (tidligere Søgård Entreprenør v/Kim T. Lorentzen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kim Thønning Lorentzen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Kim nu besiddet i 21 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor forberedende byggepladsarbejder.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lorentzen Søgård Entreprenør Flemløse Maskinstation
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KTL-HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lorentzen Søgård Entreprenør ApS
Via KTL-HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KTL-HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2014 -
Lorentzen Søgård Entreprenør ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
LONICO ApS (Nu: LONICO A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2023
Registreringsdato: 18.05.2023 -
Lonico Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022 -
Lonico Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2020
Registreringsdato: 25.03.2020
Blå bog (fortsat)
Kim har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
26.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2011 - 22.08.2018
Reel ejer
07.04.2011 - 07.11.2022
Bestyrelsesmedlem
23.08.2018 - 18.05.2023
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
08.10.2018 - 07.11.2022
Bestyrelsesmedlem
25.03.2020 - 07.11.2022
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
24.06.2019 - 24.06.2019
Direktør og Reel ejer
24.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KTL-HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.772' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor KTL-HOLDING ApS fremviste et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.450' DKK (LONICO ApS (Nu: LONICO A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.683' DKK (LONICO ApS (Nu: LONICO A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.631' DKK (Søgård Entreprenør ApS (Nu: Lorentzen Søgård Entreprenør ApS)).