Christian Krogh-Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Adventure Productions v/Thomas Krogh-Rasmussen og Christian Krogh-Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 177' DKK TORVET 1 HILLERØD ApS (2014) |
Største underskud: | -651' DKK TORVET 1 HILLERØD ApS (2017) |
Største egenkapital: | 514' DKK TORVET 1 HILLERØD ApS (2014) |
Største gæld: | 2.249' DKK TORVET 1 HILLERØD ApS (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos TORVET 1 HILLERØD ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Adventure Productions v/Thomas Krogh-Rasmussen og Christian Krogh-Rasmussen (17 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2003 hos Adventure Productions v/Thomas Krogh-Rasmussen og Christian Krogh-Rasmussen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Thomas Krogh Kharbhih at Christian Krogh-Rasmussen stiftede Adventure Productions v/Thomas Krogh-Rasmussen og Christian Krogh-Rasmussen den dag i marts 2003. Titlen som Ejer og Stifter havde Christian i 17 år, inden stoppet den 14. april 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor andre forlystelser og fritidsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. april 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Krogh's Kaffe
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Adventure Productions v/Thomas Krogh-Rasmussen og Christian Krogh-Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.04.2020
Registreringsdato: 14.04.2020 -
Krogh's Kaffe (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.10.2018
Registreringsdato: 09.10.2018 -
TORVET 1 HILLERØD ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2007
Registreringsdato: 14.12.2007
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
30.11.2017 - 18.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
15.03.2003 - 14.04.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2006 - 14.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab