Tom Hefting
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Heftings v/Tom Heftings (Ejer) |
Største overskud: | 129.773' DKK ELEKTRA ENERGIHANDEL A/S (Nu: ENERGI DANMARK SECURITIES A/S) (2022) |
Største underskud: | -13.843' DKK ELEKTRA ENERGIHANDEL A/S (Nu: ENERGI DANMARK SECURITIES A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 348.278' DKK ELEKTRA ENERGIHANDEL A/S (Nu: ENERGI DANMARK SECURITIES A/S) (2023) |
Største gæld: | 474.938' DKK ELEKTRA ENERGIHANDEL A/S (Nu: ENERGI DANMARK SECURITIES A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos ELEKTRA ENERGIHANDEL A/S (Nu: ENERGI DANMARK SECURITIES A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af HEFTING CONSULT ApS (17 år 4 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2003 i Heftings v/Tom Heftings som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Tom Hefting der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Tom i 4 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEFTING CONSULT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HEFTING CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
ENECON A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.03.2013
Registreringsdato: 11.03.2013 -
ENECON A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2013
Registreringsdato: 11.03.2013 -
ENECON A/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.03.2012
Registreringsdato: 02.03.2012
Blå bog (fortsat)
Tom har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2007 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2011 - 11.03.2013
Direktør
02.03.2012 - 11.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2010 - 03.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.07.2003 - 31.01.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HEFTING CONSULT ApS fremviste et overskud på 830' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor HEFTING CONSULT ApS fremviste et underskud på 179' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 49.294' DKK (ELEKTRA ENERGIHANDEL A/S (Nu: ENERGI DANMARK SECURITIES A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 348.278' DKK (ELEKTRA ENERGIHANDEL A/S (Nu: ENERGI DANMARK SECURITIES A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.981' DKK (HEFTING CONSULT ApS).