Kasper From Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CBS CAFÉERNE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 552' DKK CAFÉERNE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN ApS (Nu: CBS CAFÉERNE ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.307' DKK CAFÉERNE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN ApS (Nu: CBS CAFÉERNE ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.855' DKK CAFÉERNE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN ApS (Nu: CBS CAFÉERNE ApS) (2021) |
Største gæld: | 982' DKK CAFÉERNE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN ApS (Nu: CBS CAFÉERNE ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos CAFÉERNE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN ApS (Nu: CBS CAFÉERNE ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Opportunitas (7 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2002 hos CBS CAFÉERNE ApS (tidligere CAFÉERNE VED HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kasper From Larsen i 4 år, før stoppet d. 9. maj 2006.
Nu arbejder virksomheden med cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.307' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Opportunitas
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
KFCM IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.01.2018
Registreringsdato: 29.01.2018 -
KFCM IVS
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2018
Registreringsdato: 29.01.2018 -
KFCM IVS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.11.2017
Registreringsdato: 23.11.2017
Blå bog (fortsat)
Kasper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
23.11.2017 - 29.01.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.07.2005 - 25.07.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2002 - 09.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
23.04.2003 - 09.09.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager