Jakob Gade
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skandvision I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.158' DKK DOT HOLDING 2013 ApS (Nu: Selskab af 17-1-21DH ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -3.130' DKK Tolkeinfo.dk apS (Nu: Selskab af 17-1-21TP ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 5.862' DKK DOT HOLDING 2013 ApS (Nu: Selskab af 17-1-21DH ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 3.910' DKK Tolkeinfo.dk apS (Nu: Selskab af 17-1-21TP ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos 12K A/S (Nu: 12K ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af BENEFICE HOLDING ApS (15 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2003 i Skandvision I/S (tidligere Sicotrin v/Søren W Jensen / Christian Klim / Jakob Gade) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Søren Kyu Winkel, Christian Klim at Jakob Gade stiftede Skandvision I/S den dag i juni 2003. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jakob i 2 år 6 måneder, inden stoppet d. 16. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BENEFICE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
hertug ApS
Via BENEFICE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BENEFICE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2009 -
hertug ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (37)
-
Tolkeinfo.dk apS (Nu: Selskab af 17-1-21TP ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
TOLKDOT ApS (Nu: Selskab af 17-1-21T ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
DOT HOLDING 2013 ApS (Nu: Selskab af 17-1-21DH ApS) (Ordførende direktør)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021
Blå bog (fortsat)
Jakob har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
17.02.2017 - 30.06.2022
Direktør
17.02.2017 - 26.10.2021
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
08.08.2016 - 08.03.2022
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
16.01.2013 - 08.03.2022
Ejerandel: 33,33%
Jakob Gade er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BENEFICE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -44' DKK. Gennem sit holdingselskab BENEFICE HOLDING ApS har Jakob dermed også andele i hertug ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jakob Gade, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor 12K A/S (Nu: 12K ApS) landede et overskud på 1.843' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Tolkeinfo.dk apS (Nu: Selskab af 17-1-21TP ApS) landede et underskud på 3.130' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3' DKK (Njord APP ApS (Nu: hertug ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -44' DKK (BENEFICE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -729' DKK (Njord APP ApS (Nu: hertug ApS)).