Rikke Munck Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MupLA v/Rikke Munck Petersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af MupLA v/Rikke Munck Petersen (6 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2003 ved MupLA v/Rikke Munck Petersen (tidligere Mupla v/Rikke M Petersen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rikke Munck Petersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Rikke i 6 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2010.
Tidslinje (4)
-
Mupla v/Rikke M Petersen (Nu: MupLA v/Rikke Munck Petersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2010
Registreringsdato: 31.03.2010 -
Portamento I/S v/Christoffer Harlang, Søren Jensen, Rikke Petersen og Poul Ingemann (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
Portamento I/S v/Christoffer Harlang, Søren Jensen, Rikke Petersen og Poul Ingemann (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007
Blå bog (fortsat)
Rikke har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
15.05.2003 - 31.03.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Sanne Lovén Damgaard.