Theis Barenkopf Dinesen
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ONCOTYPE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 35' DKK ApS KBUS 35 NR. 1142 (Nu: ONCOTYPE ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -7.962' DKK Holon Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 129' DKK ApS KBUS 35 NR. 1142 (Nu: ONCOTYPE ApS) (2015-16) |
Største gæld: | 1.237' DKK Holon Holding ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ApS KBUS 35 NR. 1142 (Nu: ONCOTYPE ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Idea & Daughters by Theis Barenkopf Dinesen (20 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1998 i ONCOTYPE ApS (tidligere ApS KBUS 35 NR. 1142) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Theis Barenkopf Dinesen i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 1. marts 2001.
I dag arbejder virksomheden med computerprogrammering. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 17' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Holon Holding ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (11)
-
Idea & Daughters v/Theis Barenkopf Dinesen (Nu: Idea & Daughters by Theis Barenkopf Dinesen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.02.2024
Registreringsdato: 18.02.2024 -
TEAM 33 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.08.2023
Registreringsdato: 07.08.2023 -
TEAM 33 ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022
Blå bog (fortsat)
Theis har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.04.2003 - 18.02.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
04.05.2020 - 07.08.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2003 - 11.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.08.1998 - 01.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Holon Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 7.962' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Theis' netværk er Ida Brinck-Lund.