Rikke Louise Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Infomercial v/Rikke Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 2.142' DKK RLA 2010 ApS (2015) |
Største underskud: | -3.958' DKK RLA 2010 HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 3.098' DKK RLA 2010 ApS (2023) |
Største gæld: | 20.015' DKK RLA 2010 ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos RLA 2010 ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af RLA 2010 HOLDING ApS (14 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2003 i Infomercial v/Rikke Andersen (tidligere billig briller.dk v/Rikke Louise Andersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Rikke Louise Andersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rikke i 2 år 2 måneder, inden stoppet d. 10. juni 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RLA 2010 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RLA 2010 ApS
Via RLA 2010 HOLDING ApS -
DILEMMA DELUXE ApS
Via RLA 2010 HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
RLA 2010 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2010 -
DILEMMA DELUXE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2011
Tidslinje (14)
-
SMART REKLAME ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.01.2021
Registreringsdato: 05.01.2021 -
SMART REKLAME ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2020
Registreringsdato: 12.10.2020 -
RLA 2010 HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.06.2018
Registreringsdato: 09.06.2018
Blå bog (fortsat)
Rikke har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.03.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 81,64% -
Direktør
18.09.2014 - 12.10.2020
Ejer
20.12.2015 - 05.01.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.05.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.08.2017 - 08.06.2018
Reel ejer
09.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.05.2009 - 28.08.2017
Direktør
09.05.2010 - Stadig aktiv
Ejer
29.08.2017 - 08.06.2018
Ejer
09.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.04.2003 - 10.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rikke Louise Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RLA 2010 HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. Gennem sit holdingselskab RLA 2010 HOLDING ApS har Rikke dermed også andele i RLA 2010 ApS (100%) & DILEMMA DELUXE ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Rikke Louise Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor RLA 2010 ApS landede et overskud på 2.142' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor RLA 2010 HOLDING ApS landede et underskud på 3.958' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 638' DKK (RLA 2010 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.098' DKK (RLA 2010 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -202' DKK (DILEMMA DELUXE ApS).