Susan Lena Tersing
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1986 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | IAD 9311 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hermod Bodega v/Susan Lena Tersing (21 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1986 i IAD 9311 ApS (tidligere "DANICA INVEST A/S") som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Susan Lena Tersing i 6 år 7 måneder, inden stoppet d. 3. august 1992.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hermod Bodega v/Susan Lena Tersing
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
L.T. Entreprise v/Susan Lena Lester (Nu: Hermod Bodega v/Susan Lena Tersing) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2003
Registreringsdato: 01.04.2003 -
"DANICA INVEST A/S" (Nu: IAD 9311 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.1992
Registreringsdato: 03.08.1992 -
"DANICA INVEST A/S" (Nu: IAD 9311 ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.1986
Registreringsdato: 02.01.1986
Blå bog (fortsat)
Susan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.01.1986 - 03.08.1992
Ejerandel: Intet ejerskab