Carsten Juul Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hjørring Bilcenter I/S v/Leo Thomsen og Carsten Juul Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.775' DKK HJØRRING BILCENTER A/S (2015-16) |
Største underskud: | -537' DKK HJØRRING BILCENTER A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 9.407' DKK HJØRRING BILCENTER A/S (2019-20) |
Største gæld: | 4.464' DKK HJØRRING BILCENTER A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos HJØRRING BILCENTER A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af CARSTEN JUUL NIELSEN HOLDING ApS (16 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2003 hos Hjørring Bilcenter I/S v/Leo Thomsen og Carsten Juul Nielsen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Leo Thomsen at Carsten Juul Nielsen stiftede Hjørring Bilcenter I/S v/Leo Thomsen og Carsten Juul Nielsen den dag i januar 2003. Titlen som Ejer og Stifter bestred Carsten i 4 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med biler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendomsfirmaet Frederikshavnsvej 68, Hjørring I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CARSTEN JUUL NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CARSTEN JUUL NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2007
Tidslinje (11)
-
HJØRRING BILCENTER A/S
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
HJØRRING BILCENTER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.07.2022
Registreringsdato: 25.07.2022 -
HJØRRING BILCENTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2020
Registreringsdato: 27.04.2020
Blå bog (fortsat)
Carsten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2007 - 27.04.2020
Ejer
01.12.2007 - 14.06.2016
Reel ejer
01.12.2007 - 01.10.2019
Direktør
25.07.2022 - 25.08.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor HJØRRING BILCENTER A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.775' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor CARSTEN JUUL NIELSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 28' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Steffen Rosendal Thomsen.