Ravisankar Sugathevan
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | Baba Travels v/Ravisankar Sugathevan og Manivannan Thambidurai (Ejer) |
Største overskud: | 244' DKK BØRNEBIKSEN A/S (2015) |
Største underskud: | -1.190' DKK RPV Invest ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 2.667' DKK BØRNEBIKSEN A/S (2015) |
Største gæld: | 3.639' DKK BØRNEBIKSEN A/S (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos BØRNEBIKSEN A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af TubeTamil (13 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2003 i Baba Travels v/Ravisankar Sugathevan og Manivannan Thambidurai med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Manivannan Thambidurai at Ravisankar Sugathevan stiftede Baba Travels v/Ravisankar Sugathevan og Manivannan Thambidurai den dag i september 2003. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Ravisankar i , før fratrædelsen d. 1. september 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen rejsebureauer, billetformidlende. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TubeTamil
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Ravi Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.07.2019
Registreringsdato: 19.07.2019 -
Ravi Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019 -
RPV Invest ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2019
Registreringsdato: 22.03.2019
Blå bog (fortsat)
Ravisankar har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.08.2016 - 12.12.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.08.2016 - 18.01.2019
Ejerandel: 75% -
Direktør og Reel ejer
14.07.2016 - 26.09.2019
Bestyrelsesmedlem
14.07.2016 - 22.03.2019
Ejerandel: 75% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.07.2016 - 19.07.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2003 - 30.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor RPV Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.190' DKK.