Torsten Schlägelberger
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Succez I/S (Ejer) |
Største overskud: | 305.131' DKK NNIT A/S (2018) |
Største underskud: | -294.000' DKK NNIT A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.169.000' DKK NNIT A/S (2019) |
Største gæld: | 11.984' DKK CONSCENSIA A/S (2023) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos INTELLIGENT SYSTEMS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af OBTON SOLENERGI BITTERFELD KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (9 år 9 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2003 ved Succez I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Martin Schlägelberger at Torsten Schlägelberger stiftede Succez I/S den dag i april 2003. Rollen som Ejer og Stifter bestred Torsten i 2 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OBTON SOLENERGI BITTERFELD KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S OBTON SOLENERGI BITTERFELD
Via OBTON SOLENERGI BITTERFELD KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB -
K/S Obton Solenergi Ritter
Via Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab
Direktørposter (1)
-
CONSCENSIA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2023
Tidslinje (15)
-
CONSCENSIA A/S
Tilknyttet som direktørDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
INTELLIGENT SYSTEMS A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
INTELLIGENT SYSTEMS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021
Blå bog (fortsat)
Torsten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
14.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
04.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
04.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CONSCENSIA A/S kunne offentliggøre et overskud på 6.734' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S OBTON SOLENERGI BITTENFELD (Nu: K/S OBTON SOLENERGI BITTERFELD) kunne offentliggøre et underskud på 1.515' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 17.000' DKK (NNIT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 814.000' DKK (NNIT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 54' DKK (Obton Solenergi Ritter Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Torsten' netværk er Ove Jensen.