Idris Ibrahim Idris
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TCHE-TCHE Bageren (Ejer) |
Største overskud: | 297' DKK Sjællands gruppen ApS (2015) |
Største underskud: | -651' DKK IPLAY ApS (Nu: NETCAFÉEN I PLAY ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 558' DKK Sjællands gruppen ApS (2018) |
Største gæld: | 1.600' DKK Sjællands gruppen ApS (2016) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Sjællands gruppen ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af I Consulting (8 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2004 i TCHE-TCHE Bageren i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Mahmoud Al-Subaihi at Idris Ibrahim Idris stiftede TCHE-TCHE Bageren den dag i november 2004. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Idris i , før fratrædelsen d. 1. november 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen bagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. november 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
I Consult ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
I2 Rådgivning & Regnskab ApS
Via I Consult ApS
Direktørposter (2)
-
I Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2021 -
I2 Rådgivning & Regnskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2021
Tidslinje (22)
-
Mr. Churros ApS (Nu: Stambz ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
Talento Football ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2024
Registreringsdato: 02.05.2024 -
Talento Football ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2021
Registreringsdato: 12.08.2021
Blå bog (fortsat)
Idris har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
19.10.2016 - 24.05.2024
Reel ejer
12.09.2017 - 24.05.2024
Ejerandel: 44% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.08.2021 - 02.05.2024
Ejerandel: 26,66%
Idris Ibrahim Idris er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn I Consult ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Gennem holdingselskabet I Consult ApS har Idris derfor også andele i I2 Rådgivning & Regnskab ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Idris Ibrahim Idris, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor Sjællands gruppen ApS kunne fremvise et overskud på 297' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor IPLAY ApS (Nu: NETCAFÉEN I PLAY ApS) kunne fremvise et underskud på 651' DKK.
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (I2 Rådgivning & Regnskab ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (I2 Rådgivning & Regnskab ApS).