Jens Duborg Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 1998 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Landmandsselskabet af 25. maj 2015 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.337' DKK ØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S (Nu: Landmandsselskabet af 25. maj 2015 A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -42' DKK ØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S (Nu: Landmandsselskabet af 25. maj 2015 A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 35.316' DKK ØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S (Nu: Landmandsselskabet af 25. maj 2015 A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 1.782' DKK ØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S (Nu: Landmandsselskabet af 25. maj 2015 A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jens Duborg Jensen (21 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1998 ved Landmandsselskabet af 25. maj 2015 A/S (tidligere ØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Duborg Jensen i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen den 14. juni 2003.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 459' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HÅRUP VANDVÆRK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Jens Duborg Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
HÅRUP VANDVÆRK (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2016
Registreringsdato: 14.09.2016 -
ØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S (Nu: Landmandsselskabet af 25. maj 2015 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.06.2003
Registreringsdato: 14.06.2003 -
ØSTJYDSK SVINECENTER. LUND A/S (Nu: Landmandsselskabet af 25. maj 2015 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2003
Registreringsdato: 14.06.2003
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
14.09.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.12.1998 - 14.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Maria Aleida Catharina Jensen.