Kasper Schademan
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Handelsfirmaet Schademan & Kahn v/Kasper Schademan og Tommy P.Kahn (Ejer) |
Største overskud: | 175' DKK Commexa ApS (2019) |
Største underskud: | -189' DKK PLCW Consulting ApS (2020) |
Største egenkapital: | 175' DKK Commexa ApS (2019) |
Største gæld: | 242' DKK PLCW Consulting ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PLCW Consulting ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Eggstrovert (6 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2003 i Handelsfirmaet Schademan & Kahn v/Kasper Schademan og Tommy P.Kahn med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Tommy Peter Kahn at Kasper Schademan stiftede Handelsfirmaet Schademan & Kahn v/Kasper Schademan og Tommy P.Kahn den dag i april 2003. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kasper i 1 år, før fratrædelsen d. 25. april 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel fra postordreforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. april 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PLCW Consulting ApS
Ejerandel: 100% -
Conopé Capital ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Commexa ApS
Via Conopé Capital ApS
Direktørposter (3)
-
Commexa ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2023 -
Conopé Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2023 -
PLCW Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2023
Tidslinje (20)
-
Conopé Capital ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023 -
Commexa ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023 -
PLCW Consulting ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023
Blå bog (fortsat)
Kasper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
30.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2020 - 29.01.2023
Ejer og Direktør
30.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2020 - 01.10.2020
Ejer og Direktør
30.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2007 - 31.01.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.05.2010 - 13.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kasper Schademan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Conopé Capital ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 134' DKK. Igennem holdingselskabet Conopé Capital ApS har Kasper derfor også ejerandele i PLCW Consulting ApS (100%) & Commexa ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Kasper Schademan, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Commexa ApS kunne offentliggøre et overskud på 26' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Commexa ApS kunne offentliggøre et underskud på 62' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (Commexa ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 134' DKK (Conopé Capital ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -196' DKK (PLCW Consulting ApS).