Martin Høeg Lundberg
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | WGS WELLNESS GROUP A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.785' DKK WGS WELLNESS GROUP A/S (2015-16) |
Største underskud: | -2.609' DKK Pecasu Corporation ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 19.424' DKK HAWK HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.574' DKK HAWK HOLDING ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Pecasu Corporation ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af WGS WELLNESS GROUP A/S (20 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2004 hos WGS WELLNESS GROUP A/S (tidligere WELLNESS GROUP SCANDINAVIA ApS) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør har Martin Høeg Lundberg nu bestreddet i 20 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.344' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Martin Høeg Udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SPORTSHALLEN.DK ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
HAWK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WGS WELLNESS GROUP A/S
Via HAWK HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
WGS WELLNESS GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2004 -
HAWK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2006 -
SPORTSHALLEN.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
WGS WELLNESS GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Pecasu Corporation ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
Martin Høeg Udlejning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.01.2022
Registreringsdato: 14.01.2022 -
Pecasu Corporation ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2021
Registreringsdato: 08.02.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
02.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.01.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.12.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2021 - 19.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
03.07.2006 - 29.08.2014
Direktør
29.08.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2015 - 01.01.2018
Ejer
02.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Martin Høeg Lundberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HAWK HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 19.424' DKK. Gennem holdingselskabet HAWK HOLDING ApS har Martin derfor også andele i WGS WELLNESS GROUP A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Høeg Lundberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor WGS WELLNESS GROUP A/S kunne fremvise et overskud på 3.785' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor SPORTSHALLEN.DK ApS kunne fremvise et underskud på 84' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Niels Peter Christian Sebastian Arnstedt.